基本信息
浏览量:33
职业迁徙
个人简介
nato ad Arezzo il 21.12.54,
ha conseguito la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Francesco Petrarca di Arezzo, in data luglio 1973, riportando la votazione di 60/60,
ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Firenze, in data 9.4.1979, riportando la votazione di 110/110 e lode;
ha sostenuto positivamente nel novembre 1980 l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, presso l'Università degli Studi di Pisa;
ha prestato servizio in qualità di ricercatore (dal 1.8.1983 al 1.8.1986) e quindi ricercatore confermato dal (1.8.1986 al 13.7.87) presso il Dipartimento di Energetica dell'Università degli Studi di Firenze.
ha prestato servizio in qualità di professore associato di Motori a combustione interna presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze dal 14.7.87 (dal 14.7.90 confermato) al 31/10/94;
dal 1/11/94 e' professore straordinario prima ed ordinario dal 1/11/97 di Macchine presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia;
dal 1/11/94 a dicembre 1997 e' stato Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia;
dal marzo 1995 al luglio 2000 Presidente della sezione Umbria dell'ATA;
dal 1 maggio 1995 al 1 marzo 2005 Energy Manager dell'Università degli Studi di Perugia;
dal gennaio 1996 al novembre 2008 delegato dal Rettore alla Presidenza del Consorzio Energia;
dal novembre 1997 al novembre 2008 membro della Giunta d’Ateneo
dal dicembre 1997 al novembre 2000 e dal novembre 2007 al novembre 2008 delegato del Rettore per la Ricerca scientifica;
dal giugno 1999 al gennaio 2001 presidente della sezione Umbria dell’Associazione Termotecnica Italiana (ATI)
dal febbraio 2002 al novembre 2007 delegato del Rettore per l’innovazione tecnologica
dal 2004 al 2012 vice direttore del Centro di Ricerca Biomasse (CRB)
dal 2004 al 2008 presidente del Consorzio interuniversitario CIMIS
dal 1 novembre 2008 al 31 dicembre 2013 preside della Facoltà di Ingegneria;
dal 2014 delegato del Rettore per Fondo di Finanziamento Ordinario e Ranking Internazionali
dal 18 ottobre 2016 presidente dell’associazione nazionale dei professori di macchine e sistemi energetici (AIMSEA)
membro ATI, ATA, SAE, ASME, ISES;
primo relatore di tesi di dottorato di ricerca e di numerose tesi di laurea;
autore di più di 150 articoli presentati per lo più su riviste o a congressi internazionali;
研究兴趣
论文共 128 篇作者统计合作学者相似作者
按年份排序按引用量排序主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
Renewable & sustainable energy reviews (2023): 113701-113701
Linda Barelli,Gianni Bidini,Dana Alexandra Ciupageanu,Andrea Ottaviano,Dario Pelosi,Federico Gallorini,Giacomo Alessandri, Mairead Atcheson Cruz
Open research Europe (2023): 40-40
Journal of physics Conference seriesno. 1 (2022): 012127-012127
Journal of physics Conference seriesno. 1 (2022): 012048-012048
Irene Celli, Edoardo Brunori, Michele Eugeni, Cecilia Andrea Cristinariu,Mauro Zampilli,Sara Massoli,Pietro Bartocci,Valentina Caldarelli,Stefano Saetta,Gianni Bidini,Francesco Fantozzi
Barelli Linda,Bidini Gianni,Gallorini Federico,Ottaviano Panfilo A.,Pelosi Dario,Perla Michele, Serangeli Monica
E3S web of conferences (2021): 09001-09001
Linda Barelli,Gianni Bidini,Dana-Alexandra Ciupageanu, Mario De Giorgi,Federico Gallorini, Cosimo Mazzoni,Panfilo Andrea Ottaviano,Dario Pelosi
ieee powertech conferencepp.1-6, (2021)
加载更多
作者统计
#Papers: 128
#Citation: 2617
H-Index: 30
G-Index: 44
Sociability: 5
Diversity: 0
Activity: 1
合作学者
合作机构
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
数据免责声明
页面数据均来自互联网公开来源、合作出版商和通过AI技术自动分析结果,我们不对页面数据的有效性、准确性、正确性、可靠性、完整性和及时性做出任何承诺和保证。若有疑问,可以通过电子邮件方式联系我们:report@aminer.cn